José Alvicio Ritter Filho |
Xaxiense/CELER
|
10 (30/4/2011,7/5/2011,21/5/2011,10/6/2011,14/6/2011,18/6/2011,16/7/2011,27/8/2011,3/9/2011,8/10/2011) |
Pablo Luiz Klagenberg da Silva |
Associação Marka/Bastos/FME
|
9 (30/4/2011,14/5/2011,4/6/2011,5/8/2011,20/8/2011,27/8/2011,11/10/2011,26/10/2011,29/10/2011) |
Michel Marini Luzzi |
SERPIL Móveis/Horus/Pinhalzinho
|
9 (14/5/2011,28/5/2011,4/6/2011,14/6/2011,25/6/2011,6/8/2011,6/9/2011,10/9/2011,19/10/2011) |
Adriano Gonzatto |
Associação Marka/Bastos/FME
|
8 (21/5/2011,5/8/2011,13/8/2011,11/10/2011,15/10/2011,19/10/2011,29/10/2011,5/11/2011) |
Ismael Schneider |
DRAY/A.D. Saudades/Horus Faculdades
|
7 (21/5/2011,28/5/2011,10/6/2011,25/6/2011,16/7/2011,13/9/2011,19/10/2011) |
Wilmar Edson Moraes |
Faculdade de Tecnologia Assessoritec
|
7 (16/4/2011,22/4/2011,14/5/2011,25/6/2011,19/8/2011,27/8/2011,19/10/2011) |
Roque Arnelso Sartori Fachinetto |
Xaxiense/CELER
|
7 (21/4/2011,30/4/2011,7/5/2011,10/6/2011,2/7/2011,8/10/2011,3/12/2011) |
Diego Wolff do Amaral Pacheco |
ACBV Lages/FME
|
6 (14/5/2011,4/6/2011,11/6/2011,27/8/2011,17/9/2011,8/10/2011) |
Roberto Samuel de Castro |
ADV/Via Embratel/UNOESC/Videira
|
6 (11/6/2011,2/7/2011,5/8/2011,8/10/2011,22/10/2011,29/10/2011) |
Andre Felipe de Souza |
Associação Marka/Bastos/FME
|
6 (21/5/2011,28/5/2011,18/6/2011,20/8/2011,27/8/2011,26/10/2011) |
Jeferson Pereira Bastos |
Associação Marka/Bastos/FME
|
6 (21/4/2011,7/5/2011,21/5/2011,22/10/2011,26/10/2011,5/11/2011) |
Marcelo Kappaun |
DRAY/A.D. Saudades/Horus Faculdades
|
6 (14/5/2011,10/6/2011,18/6/2011,2/7/2011,23/7/2011,27/8/2011) |
Uri Pablo Santos Gehlen |
DRAY/A.D. Saudades/Horus Faculdades
|
6 (21/4/2011,28/5/2011,18/6/2011,27/8/2011,8/10/2011,15/10/2011) |
Giovani Macedo |
Futsal Schumann de Seara/FME
|
6 (16/4/2011,7/5/2011,4/6/2011,2/7/2011,13/8/2011,15/10/2011) |
Joao Aphonso Trevisol |
Futsal Schumann de Seara/FME
|
6 (9/4/2011,21/5/2011,11/6/2011,25/6/2011,20/8/2011,17/9/2011) |
Evandro Campana |
Grêmio Falcões
|
6 (9/4/2011,4/6/2011,11/6/2011,25/6/2011,20/8/2011,15/10/2011) |
Jean Pierre Guisel Costa |
SERPIL Móveis/Horus/Pinhalzinho
|
6 (14/5/2011,21/5/2011,4/6/2011,20/8/2011,17/9/2011,26/11/2011) |
Renan Roberto Mantelli |
SERPIL Móveis/Horus/Pinhalzinho
|
6 (21/5/2011,10/6/2011,27/8/2011,22/10/2011,26/10/2011,26/11/2011) |
Cristiano Duarte da Cruz |
Xaxiense/CELER
|
6 (21/4/2011,3/9/2011,13/9/2011,22/10/2011,26/11/2011,3/12/2011) |
Max Fogaca Mix |
Xaxiense/CELER
|
6 (23/7/2011,20/8/2011,3/9/2011,19/10/2011,22/10/2011,3/12/2011) |
Cesar Augusto da Silva Lima Junior |
ACBV Lages/FME
|
5 (7/5/2011,14/5/2011,21/5/2011,13/8/2011,27/8/2011) |
Ademar Rodrigues dos Santos |
ADV/Via Embratel/UNOESC/Videira
|
5 (16/4/2011,25/6/2011,3/9/2011,26/11/2011,3/12/2011) |
Andre Luiz Ribeiro dos Santos |
ADV/Via Embratel/UNOESC/Videira
|
5 (5/8/2011,20/8/2011,6/9/2011,8/10/2011,19/11/2011) |
Daniel Villabruna |
ADV/Via Embratel/UNOESC/Videira
|
5 (2/7/2011,9/7/2011,27/8/2011,11/10/2011,15/10/2011) |
Ederson Leobet |
ADV/Via Embratel/UNOESC/Videira
|
5 (28/5/2011,11/6/2011,25/6/2011,22/10/2011,26/11/2011) |
Guilheme Cattoni Araldi |
Associação Marka/Bastos/FME
|
5 (27/8/2011,8/10/2011,15/10/2011,22/10/2011,26/11/2011) |
Sidnei Barbosa Fagundes |
Associação Marka/Bastos/FME
|
5 (5/8/2011,10/9/2011,11/10/2011,26/10/2011,26/11/2011) |
Luiz Carlos Von Dentz Junior |
DRAY/A.D. Saudades/Horus Faculdades
|
5 (29/4/2011,10/6/2011,18/6/2011,8/7/2011,5/8/2011) |
Airton Pedro Vaz Filho |
Futsal Schumann de Seara/FME
|
5 (21/4/2011,11/6/2011,18/6/2011,8/7/2011,11/10/2011) |
Sidimar Filippi |
Futsal Schumann de Seara/FME
|
5 (16/4/2011,11/6/2011,6/8/2011,17/9/2011,19/10/2011) |
Mateus Rossatto |
SERPIL Móveis/Horus/Pinhalzinho
|
5 (21/4/2011,25/6/2011,20/8/2011,3/9/2011,10/9/2011) |
Nestor Miguel de Souza Neto |
SERPIL Móveis/Horus/Pinhalzinho
|
5 (27/8/2011,3/9/2011,15/10/2011,26/10/2011,26/11/2011) |
Douglas Pessatto |
Xaxiense/CELER
|
5 (10/6/2011,27/8/2011,13/9/2011,19/10/2011,26/11/2011) |
Giovani Buratti |
Xaxiense/CELER
|
5 (28/5/2011,4/6/2011,3/9/2011,11/10/2011,23/11/2011) |
Thiago Melo dos Santos |
ACBV Lages/FME
|
4 (13/8/2011,27/8/2011,3/9/2011,8/10/2011) |
Gustavo de Souza Fabris |
ADV/Via Embratel/UNOESC/Videira
|
4 (21/4/2011,7/5/2011,11/6/2011,3/9/2011) |
Joao Leonardo Cardoso |
ADV/Via Embratel/UNOESC/Videira
|
4 (9/4/2011,29/4/2011,11/6/2011,19/10/2011) |
Marcos Jorge Goncalves |
ADV/Via Embratel/UNOESC/Videira
|
4 (18/6/2011,8/10/2011,11/10/2011,22/10/2011) |
Willian Augusto Ceccatto |
ADV/Via Embratel/UNOESC/Videira
|
4 (9/4/2011,18/6/2011,25/6/2011,9/7/2011) |
Evandro de Souza |
Associação Marka/Bastos/FME
|
4 (7/5/2011,4/6/2011,25/6/2011,5/11/2011) |
Rodolfo Rodrigues |
Associação Marka/Bastos/FME
|
4 (21/4/2011,7/5/2011,25/6/2011,20/8/2011) |
Caue Felipe dos Santos |
Faculdade de Tecnologia Assessoritec
|
4 (14/5/2011,25/6/2011,6/8/2011,19/8/2011) |
Renan Muller |
Faculdade de Tecnologia Assessoritec
|
4 (21/5/2011,4/6/2011,27/8/2011,19/10/2011) |
Hugo Sanches |
Grêmio Falcões
|
4 (21/4/2011,30/4/2011,28/5/2011,19/10/2011) |
Ricardo Pasa |
Grêmio Falcões
|
4 (7/5/2011,28/5/2011,18/6/2011,8/10/2011) |
Alan Balestrini |
SERPIL Móveis/Horus/Pinhalzinho
|
4 (30/4/2011,21/5/2011,6/9/2011,26/11/2011) |
Guilherme Razera |
SERPIL Móveis/Horus/Pinhalzinho
|
4 (30/4/2011,18/6/2011,10/9/2011,11/10/2011) |
Jean Streypczak |
SERPIL Móveis/Horus/Pinhalzinho
|
4 (28/5/2011,10/6/2011,19/10/2011,26/10/2011) |
Everton Giovane Cardoso |
Xaxiense/CELER
|
4 (30/4/2011,10/6/2011,11/10/2011,23/11/2011) |
Marcelo Dalla Cort Junior |
Xaxiense/CELER
|
4 (2/7/2011,9/7/2011,3/9/2011,3/12/2011) |
Alvaro Luiz dos Santos |
ACADESP/FME São José
|
3 (22/4/2011,7/5/2011,28/5/2011) |
Bruno Alexandre Furtado de Carvalho |
ACADESP/FME São José
|
3 (16/4/2011,7/5/2011,11/6/2011) |
Marcos Paulo de Oliveira |
ACBV Lages/FME
|
3 (30/4/2011,4/5/2011,3/9/2011) |
Nilton Carlos Macedo de Andrade |
ACBV Lages/FME
|
3 (28/5/2011,10/9/2011,8/10/2011) |
Tiago Sousa da Silva Vieira |
ACBV Lages/FME
|
3 (21/5/2011,4/6/2011,27/8/2011) |
William Jurilei Branco |
ACBV Lages/FME
|
3 (21/4/2011,10/9/2011,17/9/2011) |
Andrei Nesi |
ADV/Via Embratel/UNOESC/Videira
|
3 (11/6/2011,22/10/2011,3/12/2011) |
Cassiano Klein |
ADV/Via Embratel/UNOESC/Videira
|
3 (9/4/2011,21/4/2011,4/6/2011) |
Alexandre Luciano Borges |
Associação Marka/Bastos/FME
|
3 (7/5/2011,14/5/2011,5/11/2011) |
Jhonny Cesar Owsiany |
Associação Marka/Bastos/FME
|
3 (25/6/2011,13/8/2011,19/10/2011) |
Diogo Mayer |
DRAY/A.D. Saudades/Horus Faculdades
|
3 (25/6/2011,9/9/2011,19/10/2011) |
Evandro Urnau |
DRAY/A.D. Saudades/Horus Faculdades
|
3 (22/4/2011,18/6/2011,15/10/2011) |
Gelson Goncalves da Silva |
DRAY/A.D. Saudades/Horus Faculdades
|
3 (18/6/2011,8/7/2011,9/9/2011) |
Leandro Sulzbacher |
DRAY/A.D. Saudades/Horus Faculdades
|
3 (14/5/2011,28/5/2011,27/8/2011) |
Maicon Henrique de Ramos Marcante |
DRAY/A.D. Saudades/Horus Faculdades
|
3 (28/5/2011,23/7/2011,17/9/2011) |
Mario Kunze Filho |
DRAY/A.D. Saudades/Horus Faculdades
|
3 (21/4/2011,10/6/2011,18/6/2011) |
Mateus Sehn |
DRAY/A.D. Saudades/Horus Faculdades
|
3 (22/4/2011,8/7/2011,9/9/2011) |
Alex Santos de Aguiar |
Faculdade de Tecnologia Assessoritec
|
3 (21/5/2011,18/6/2011,25/6/2011) |
Anderson Carlos Martins |
Faculdade de Tecnologia Assessoritec
|
3 (25/6/2011,27/8/2011,17/9/2011) |
Anderson Izidoro |
Faculdade de Tecnologia Assessoritec
|
3 (4/6/2011,19/8/2011,17/9/2011) |
Gabriel Paulo Langa |
Futsal Schumann de Seara/FME
|
3 (21/4/2011,4/6/2011,18/6/2011) |
Ilson Antonio Goncalves |
Futsal Schumann de Seara/FME
|
3 (9/4/2011,7/5/2011,11/10/2011) |
Jair Junior Ferreira |
Grêmio Falcões
|
3 (9/4/2011,4/6/2011,8/10/2011) |
Juliano Cavalheiro de Jesus |
Grêmio Falcões
|
3 (7/5/2011,27/8/2011,9/9/2011) |
Cesar Danilo Panisson |
ACADESP/FME São José
|
2 (14/5/2011,28/5/2011) |
Ernesto Armando Miño Filho |
ACADESP/FME São José
|
2 (21/4/2011,28/5/2011) |
Felipe Gregory Schumacher |
ACADESP/FME São José
|
2 (30/4/2011,21/5/2011) |
Luis Felipe Leote |
ACADESP/FME São José
|
2 (28/5/2011,11/6/2011) |
Marcelo Salvador Martins |
ACADESP/FME São José
|
2 (7/5/2011,11/6/2011) |
Edson Jose Pereira de Godoi |
ACBV Lages/FME
|
2 (14/5/2011,8/10/2011) |
Gabriel Netto Vieira |
ACBV Lages/FME
|
2 (10/9/2011,17/9/2011) |
Jose Augusto Branco |
ACBV Lages/FME
|
2 (14/5/2011,13/8/2011) |
Leandro Cavalheiro de Araujo |
ACBV Lages/FME
|
2 (30/4/2011,7/5/2011) |
Rodrigo Matos Correia |
ACBV Lages/FME
|
2 (7/5/2011,10/9/2011) |
ANDERSON RAFAEL DA SILVA MARTINS |
ADV/Via Embratel/UNOESC/Videira
|
2 (6/9/2011,5/11/2011) |
Leonardo Mateus Thomazoni |
ADV/Via Embratel/UNOESC/Videira
|
2 (19/10/2011,5/11/2011) |
Tales Antonio Tessaro |
ADV/Via Embratel/UNOESC/Videira
|
2 (29/10/2011,26/11/2011) |
Lucas Oliveira da Silva |
Associação Marka/Bastos/FME
|
2 (7/5/2011,29/10/2011) |
Fabio Muller |
DRAY/A.D. Saudades/Horus Faculdades
|
2 (2/7/2011,19/10/2011) |
Jackson de Oliveira |
Faculdade de Tecnologia Assessoritec
|
2 (25/6/2011,19/10/2011) |
Jesse Natanael Freitas da Motta |
Faculdade de Tecnologia Assessoritec
|
2 (18/6/2011,27/8/2011) |
Rodrigo Moretto |
Faculdade de Tecnologia Assessoritec
|
2 (10/9/2011,17/9/2011) |
Emanoel Maier |
Futsal Schumann de Seara/FME
|
2 (13/8/2011,8/10/2011) |
Claudio de Jesus Ferreira |
Grêmio Falcões
|
2 (9/4/2011,21/4/2011) |
Dihego Joe Muller |
Grêmio Falcões
|
2 (18/6/2011,20/8/2011) |
Jose Eduardo Soares Pinto |
Grêmio Falcões
|
2 (18/6/2011,6/8/2011) |
Marciano Urmann |
Grêmio Falcões
|
2 (21/5/2011,4/6/2011) |
Luciano Graciolli |
SERPIL Móveis/Horus/Pinhalzinho
|
2 (14/5/2011,4/6/2011) |
Rodney Cassiano Leite |
SERPIL Móveis/Horus/Pinhalzinho
|
2 (21/4/2011,30/4/2011) |
Alex Sandro Nogueira |
Xaxiense/CELER
|
2 (21/4/2011,3/12/2011) |
Alan Luiz Andrade |
ACADESP/FME São José
|
1 (16/4/2011) |
Felipe Souza |
ACADESP/FME São José
|
1 (7/5/2011) |
Leonardo Jose Ferreira Neto |
ACADESP/FME São José
|
1 (21/5/2011) |
Luiz Felipe Costa Ramos da Silva |
ACADESP/FME São José
|
1 (21/4/2011) |
Bruno Eduardo da Rosa Damasceno |
ACBV Lages/FME
|
1 (8/10/2011) |
Caio Cesar Wolff |
ACBV Lages/FME
|
1 (4/5/2011) |
Diego Felipe Pandolfo |
ACBV Lages/FME
|
1 (4/6/2011) |
Lucas Rodrigues da Silva |
ACBV Lages/FME
|
1 (19/8/2011) |
Lucas Rodrigues da Silva - Est |
ACBV Lages/FME
|
1 (11/10/2011) |
Luiz Gustavo Wolff da Silva |
ACBV Lages/FME
|
1 (11/10/2011) |
Marcos Leandro Camargo |
ACBV Lages/FME
|
1 (11/10/2011) |
Mayke Madruga Correa |
ACBV Lages/FME
|
1 (10/9/2011) |
Paulo Eduardo Gonçalves da Silva |
ADV/Via Embratel/UNOESC/Videira
|
1 (16/4/2011) |
Rodrigo de Britto |
ADV/Via Embratel/UNOESC/Videira
|
1 (10/9/2011) |
Sidinei Rodrigues Machado |
ADV/Via Embratel/UNOESC/Videira
|
1 (29/4/2011) |
Sidonio Campistano de Oliveira |
ADV/Via Embratel/UNOESC/Videira
|
1 (22/10/2011) |
Ederson Vargas Coronetti |
Associação Marka/Bastos/FME
|
1 (30/4/2011) |
Luis Felipe Medeiros Correa |
Associação Marka/Bastos/FME
|
1 (20/8/2011) |
Robson Daniel da Silva |
Associação Marka/Bastos/FME
|
1 (9/4/2011) |
Clever Schuh |
DRAY/A.D. Saudades/Horus Faculdades
|
1 (8/7/2011) |
Julio Cezar Renz |
DRAY/A.D. Saudades/Horus Faculdades
|
1 (14/5/2011) |
Marcos Mathias Schaff |
DRAY/A.D. Saudades/Horus Faculdades
|
1 (22/4/2011) |
Alexandre Hoffmann dos Santos |
Faculdade de Tecnologia Assessoritec
|
1 (6/8/2011) |
Guilherme Mertz da Costa |
Faculdade de Tecnologia Assessoritec
|
1 (25/6/2011) |
Luiz Gustavo Wiggers |
Faculdade de Tecnologia Assessoritec
|
1 (19/10/2011) |
Vanderson Provenzi |
Faculdade de Tecnologia Assessoritec
|
1 (16/4/2011) |
Gustavo Mariani |
Futsal Schumann de Seara/FME
|
1 (8/10/2011) |
Joari Marcos Ferreira |
Futsal Schumann de Seara/FME
|
1 (11/10/2011) |
Marcos Bello |
Futsal Schumann de Seara/FME
|
1 (21/4/2011) |
Aderson Leocir Scariot |
Grêmio Falcões
|
1 (3/9/2011) |
Alexandre Francisco Gomes |
Grêmio Falcões
|
1 (17/9/2011) |
Everaldo Galhotto |
Grêmio Falcões
|
1 (9/4/2011) |
Humberto Haro |
Grêmio Falcões
|
1 (4/6/2011) |
Marcio Luiz Werlang |
Grêmio Falcões
|
1 (14/5/2011) |
Matheus Kogikoski de Abreu |
Grêmio Falcões
|
1 (15/10/2011) |
Robson Rodrigo de Freitas |
Grêmio Falcões
|
1 (4/6/2011) |
Regis Daian Zuffo |
SERPIL Móveis/Horus/Pinhalzinho
|
1 (18/6/2011) |
Rodrigo Biazussi Lolatto |
SERPIL Móveis/Horus/Pinhalzinho
|
1 (15/10/2011) |
Ruan Rosa dos Santos |
SERPIL Móveis/Horus/Pinhalzinho
|
1 (11/10/2011) |
Jean dos Santos Zin |
Xaxiense/CELER
|
1 (10/6/2011) |
Paulo Adriano Alves Pereira |
Xaxiense/CELER
|
1 (27/8/2011) |