Michel Marini Luzzi |
Serpil Móveis/Horus/Pinhalzinho
|
4 (24/3/2011,25/3/2011,26/3/2011,2/4/2011) |
Andre Luiz Ribeiro dos Santos |
ADV/Via Embratel/UNOESC/Videira
|
3 (25/3/2011,1/4/2011,2/4/2011) |
Gustavo de Souza Fabris |
ADV/Via Embratel/UNOESC/Videira
|
3 (25/3/2011,26/3/2011,1/4/2011) |
Airton Pedro Vaz Filho |
Schumann de Seara/FME Seara
|
3 (25/3/2011,1/4/2011,2/4/2011) |
Alan Balestrini |
Serpil Móveis/Horus/Pinhalzinho
|
3 (24/3/2011,25/3/2011,2/4/2011) |
Jean Streypczak |
Serpil Móveis/Horus/Pinhalzinho
|
3 (25/3/2011,31/3/2011,1/4/2011) |
Cassiano Klein |
ADV/Via Embratel/UNOESC/Videira
|
2 (25/3/2011,31/3/2011) |
Ismael Schneider |
Dray/A.D. Saudades/Horus Faculdades
|
2 (31/3/2011,2/4/2011) |
Luiz Carlos Von Dentz Junior |
Dray/A.D. Saudades/Horus Faculdades
|
2 (24/3/2011,31/3/2011) |
Marcelo Kappaun |
Dray/A.D. Saudades/Horus Faculdades
|
2 (24/3/2011,2/4/2011) |
Raul Niederle |
Dray/A.D. Saudades/Horus Faculdades
|
2 (26/3/2011,1/4/2011) |
Giovani Macedo |
Schumann de Seara/FME Seara
|
2 (25/3/2011,26/3/2011) |
Guilherme Razera |
Serpil Móveis/Horus/Pinhalzinho
|
2 (24/3/2011,1/4/2011) |
Mateus Rossatto |
Serpil Móveis/Horus/Pinhalzinho
|
2 (24/3/2011,26/3/2011) |
Renan Roberto Mantelli |
Serpil Móveis/Horus/Pinhalzinho
|
2 (24/3/2011,1/4/2011) |
Joao Leonardo Cardoso |
ADV/Via Embratel/UNOESC/Videira
|
1 (1/4/2011) |
Leonardo Mateus Thomazoni |
ADV/Via Embratel/UNOESC/Videira
|
1 (2/4/2011) |
Roberto Samuel de Castro |
ADV/Via Embratel/UNOESC/Videira
|
1 (2/4/2011) |
Sidinei Rodrigues Machado |
ADV/Via Embratel/UNOESC/Videira
|
1 (24/3/2011) |
Willian Augusto Ceccatto |
ADV/Via Embratel/UNOESC/Videira
|
1 (25/3/2011) |
Evandro Urnau |
Dray/A.D. Saudades/Horus Faculdades
|
1 (24/3/2011) |
Maicon Henrique de Ramos Marcante |
Dray/A.D. Saudades/Horus Faculdades
|
1 (24/3/2011) |
Mario Kunze Filho |
Dray/A.D. Saudades/Horus Faculdades
|
1 (24/3/2011) |
Mateus Sehn |
Dray/A.D. Saudades/Horus Faculdades
|
1 (24/3/2011) |
Gabriel Paulo Langa |
Schumann de Seara/FME Seara
|
1 (1/4/2011) |
Gustavo Mariani |
Schumann de Seara/FME Seara
|
1 (26/3/2011) |
Ilson Antonio Goncalves |
Schumann de Seara/FME Seara
|
1 (26/3/2011) |
Marcos Bello |
Schumann de Seara/FME Seara
|
1 (31/3/2011) |
Jean Pierre Guisel Costa |
Serpil Móveis/Horus/Pinhalzinho
|
1 (25/3/2011) |